1. 李月成,现任贵州省黔南州委副、副州长、代理州长。2. 1972年3月至1974年10月,在贵州省晴隆县桥顷备新庄小学任教师、团支部。3. 1974年10月至1976年8月,在贵州省兴义师范专科学校学习。4. 1976年8月至1979年9月,在贵州省晴隆县碧痕中学任教师(期间:1978年3月至1979年2月参加...
麻绍敏。根据查询黔西南日报显示,金融助推黔西南州高质量发展大会举行,金融监管局麻绍敏,州委副、州长黄兴文出席会议并讲话。州委常委、州常务副州长陈健致辞。因此黔西南州金融监管局是麻绍敏。
州长 杨永英 2020年4月21日
这肯定是可以的呀,因为州长他的确是我们黔西南兴义的一个管理的一个老大。
李月成贵州省黔南州委副、副州长、代理州长。1972.03—1974.10 贵州省晴隆县新庄小学教师、团支 部1974.10--1976.08 贵州省兴义师范专科学校学习1976.08—1979.09 贵州省晴隆县碧痕中学教师(其间:1978.03—1979.02在贵州省兴义师范专科学校教学进修班学习)1979.09—1981.09 贵州省兴义...
1969年9月1日。在短视频平台使用简介中了解到李昌琪州长出生日期为1969年9月1日,是苗族代表之一,依据穿梭外交跑项目,改变了当地的发展,深受人们的喜爱。
在2008年的时候,转任省黔南州委常委,县委,于2008年挂任水利部农水司副,2011年挂职期满以后,到黔西南州任职,分别任黔西南州州委副、州长职务,后继续转任黔南州任职,2013年至2017年,任黔南州,并于2017年4月开始任职贵州常委,随后又在地遵义任职两年时间,并于2019年...
副、代理、副和。在长顺县任职期间,她成为长顺县委,并在2011年晋升为黔南州委常委和长顺县委。2011年至2013年,她的职位持续提升,成为黔南州委常委,黔南州副州长,直至被提名为黔西南州州长候选人。期间,她还担任了黔南州九届州委委员和州十二届。
1990年5月至1992年6月任贵州省黔西南州委副,副州长。1992年6月至1993年2月任贵州省黔西南州委副、州长。1993年2月至1993年10月任黔西南州委、州长,兴义军分区第一。1993年10月至1993年11月任贵州宣传部。1993年11月起任贵州常委、宣传部。1994年12月在贵州省...
1998年,他进入贵州,担任副主任,并在党校进修经济管理专业。2005年,陈鸣明调任贵州省遵义副,并在2006年到2007年期间,他担任黔西南州委副,同时担任州副州长、代州长及党组职务,直至2011年担任州长和州委。在2011年3月,陈鸣明晋升为黔西南州委,直至现在,他...